Trần Sỹ Thanh
Từ 22 tháng 7 năm 2022 – nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Từ 15 tháng 7 năm 2022 – nay
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Từ 7 tháng 4 năm 2021 – 20 tháng 10 năm 2022
Tổng Kiểm toán Nhà nước
Từ 26 tháng 8 năm 2020 – 7 tháng 4 năm 2021
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Từ 24 tháng 12 năm 2017 – 17 tháng 11 năm 2020
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Từ 23 tháng 5 năm 2016 – nay
Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV
Từ 28 tháng 10 năm 2015 – 22 tháng 12 năm 2017
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Từ 13 tháng 2 năm 2015 – 29 tháng 10 năm 2015
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Từ 4 tháng 6 năm 2012 – 13 tháng 2 năm 2015
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
Từ 18 tháng 1 năm 2011 – nay
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
Mình chẳng dính dáng gì mình không sợ. Mình trong veo thì sợ cái gì.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Tôi mong tinh thần các đồng chí cố gắng. Cứ ngồi so đo mấy câu mấy chữ để mấy chục năm, tôi nghĩ là không ổn
Hơn chỗ khác vì là thế hệ sau, không dính dáng gì cả thì dũng cảm mà làm